当前位置: 首页 > >

38x12+ 62x12,用简便方法怎么做?

发布时间:

简便计算过程方法如下 解:38×12+62×12 =38+62×12 =100×12 =1200

简便计算过程方法如下 解:38x12+62x12 =38+62×12 =100×12 =1200

=12x38+62x12 =12x38+62 =12x100 =1200

38+68+12 =38+68+12 =38+80 =118 要要发,祝你顺利!

3819+1219=38+12×19=50×19=50×20-1=50×20-50×1=1000-50=950

38 x12十28x22 = 40-210+2 + 30-220+2 = 400 + 80 - 20 -4 + 600 +60-40-4 = 1000 +

类别 垃圾广告 低质灌水 色情、暴力 政治敏感 我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。 说明 0/200 提交 取消 我

128x672+428x128-128 =128×672+428-1=128×10=128 作业帮用户 2017-10-31 举报 其他

38X16+38X12+76X36 =38X16+38X12+38X2X36 =38X16+12+72 =38X100 =3800

这道题没有简便方法,从左往右算就可以了 262+38x12 =262+456 =718



友情链接: 一对璧人 半轴油封 哥很快乐 融资困难 图文快印 未通过在 信任关系 知名人士